役員人事決定のお知らせ 株式会社スカパーJSATホールディングス 2011年06月24日 19:24 株式会社スカパーJSATホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:高田 真治、以下スカパーJSATホールディングス)は、本日開催された第4回定時株主総会において、取締役を正式に選定しました。また、同株主総会終了後に開催した取締役会にて代表取締役を選定し、一部組織を変更しました。また、100%子会社であるスカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:高田 真治、以下スカパーJSAT)も役員人事を決定しましたので、あわせてお知らせします。 1.スカパーJSATホールディングスについて <取締役及び監査役> (2011年6月24日付) 役職 代表取締役会長 氏名 西山 茂樹 (にしやま しげき) 担務 経営全般、内部統制担当 新任 役職 代表取締役社長 氏名 高田 真治 (たかだ しんじ) 担務 経営全般 再任 役職 取締役 氏名 仁藤 雅夫 (にとう まさお) 担務 経営戦略担当、リスクマネジメント統括責任者、情報統括管理責任者 再任 役職 取締役 氏名 井上 修 (いのうえ おさむ) 担務 宇宙・衛星事業担当 新任 役職 取締役 氏名 住友 裕郎 (すみとも ひろお) 担務 有料多チャンネル事業担当 新任 役職 取締役 氏名 清水 敏邦 (しみず としくに) 担務 財務・管理担当、グループコンプライアンス統括責任者 新任 役職 取締役(非常勤) 氏名 中谷 巌 (なかたに いわお) 再任 役職 取締役(非常勤) 氏名 森 正勝 (もり まさかつ) 再任 役職 取締役(非常勤) 氏名 大塚 博正 (おおつか ひろまさ) 再任 役職 取締役(非常勤) 氏名 飯島 一暢 (いいじま かずのぶ) 再任 役職 取締役(非常勤) 氏名 間部 耕苹 (まなべ こうへい) 再任 役職 取締役(非常勤) 氏名 小出 寛治 (こいで かんじ) 再任 役職 取締役(非常勤) 氏名 村田 太一 (むらた たいち) 新任 役職 監査役 氏名 平林 良司(ひらばやし りょうじ) 新任 役職 監査役(非常勤) 氏名 勝島 敏明 (かつしま としあき) 再任 役職 監査役(非常勤) 氏名 武田 信二 (たけだ しんじ) 再任 ※篠田 文治 監査役は任期中となります <退任取締役> (2011年6月24日付) 氏名 秋山 政徳 (あきやま まさのり) 前職 株式会社スカパーJSATホールディングス 代表取締役 氏名 永井 裕 (ながい ゆたか) 前職 株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役 氏名 出水 啓一朗 (でみず けいいちろう) 前職 株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役 氏名 加藤 修 (かとう おさむ) 前職 株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役 氏名 竹岡 哲朗 (たけおか てつろう) 前職 株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役(非常勤) <退任監査役> (2011年6月24日付) 氏名 霍間 良介 (つるま りょうすけ) 前職 株式会社スカパーJSATホールディングス 監査役 2)組織変更について 組織図に「代表取締役会長」を設置する (組織図は別表を参照) 2.スカパーJSATについて 1)役員人事 <取締役> (2011年6月24日付) 役職 代表取締役 氏名 西山 茂樹(にしやま しげき) 再任 役職 代表取締役 氏名 高田 真治(たかだ しんじ) 再任 役職 取締役 氏名 仁藤 雅夫(にとう まさお) 担務 経営戦略本部長 再任 役職 取締役 氏名 井上 修 (いのうえ おさむ) 担務 宇宙・衛星事業部門長 新任 役職 取締役 氏名 住友 裕郎(すみとも ひろお) 担務 有料多チャンネル事業部門長 新任 役職 取締役 氏名 清水 敏邦(しみず としくに) 担務 管理本部長 新任 ※篠田 文治及び平林 良司 両監査役は任期中となります 2)執行役員人事 (2011年6月24日付) 役職 執行役員会長 氏名 西山 茂樹 (にしやま しげき) 再任 役職 執行役員社長 氏名 高田 真治 (たかだ しんじ) 再任 役職 執行役員副社長 氏名 仁藤 雅夫 (にとう まさお) 担務 経営戦略本部長 再任 役職 執行役員副社長 氏名 永井 裕 (ながい ゆたか) 担務 技術運用本部長 再任 役職 執行役員副社長 氏名 井上 修 (いのうえ おさむ) 担務 宇宙・衛星事業部門長 再任 役職 執行役員専務 氏名 住友 裕郎 (すみとも ひろお) 担務 有料多チャンネル事業部門長 昇任 役職 執行役員専務 氏名 田中 晃 (たなか あきら) 担務 有料多チャンネル事業部門、放送事業本部長 再任 役職 執行役員専務 氏名 清水 敏邦 (しみず としくに) 担務 管理本部長 昇任 役職 執行役員常務 氏名 川西 将文 (かわにし まさふみ) 担務 有料多チャンネル事業部門、マーケティング本部長 再任 役職 執行役員常務 氏名 小山 公貴 (こやま こうき) 担務 宇宙・衛星事業部門、宇宙・衛星事業本部長 昇任 役職 執行役員 氏名 山浦 修平(やまうら しゅうへい) 担務 技術運用本部長代行 再任 役職 執行役員 氏名 江口 覚郎 (えぐち かくろう) 担務 経営戦略本部長代行兼 人事部長 再任 役職 執行役員 氏名 早坂 裕一 (はやさか ゆういち) 担務 技術運用本部長代行兼、衛星調達部長 再任 役職 執行役員 氏名 横水 伸次 (よこみず しんじ) 担務 管理本部長代行兼、財務経理部長 新任 役職 執行役員 氏名 植木 順 (うえき じゅん) 担務 宇宙・衛星事業部門、宇宙・衛星事業本部長代行兼、官公事業部長 新任 役職 執行役員 氏名 大江 淳彦 (おおえ あつひこ) 担務 管理本部長代行 新任 <退任執行役員> (2011年6月24日付) 氏名 出水 啓一朗 (でみず けいいちろう) 前職 スカパーJSAT株式会社 執行役員専務 氏名 加藤 修 (かとう おさむ) 前職 スカパーJSAT株式会社 執行役員専務 氏名 木戸 英晶 (きど ひであき) 前職 スカパーJSAT株式会社 執行役員専務 氏名 奥山 八州夫 (おくやま やすお) 前職 スカパーJSAT株式会社 執行役員常務 氏名 石山 聡 (いしやま さとし) 前職 スカパーJSAT株式会社 執行役員 <退任監査役> (2011年6月24日付) 氏名 霍間 良介 (つるま りょうすけ) 前職 スカパーJSAT株式会社 監査役
その他のリリース 3D番組を中心としたビデオ・オン・デマンドサービス「スカパー!ストア」を開始! ~スカパー!の3D番組が「アクトビラ」に登場~ スカパーJSAT株式会社 2011年06月30日 12:45 スカパー!e2が新しいBSデジタル放送を提供 ~2011年10月よりスカパー!e2は新たなステージへ~ スカパーJSAT株式会社 2011年06月24日 18:56 2011年5月末現在 加入件数について スカパーJSAT株式会社 2011年06月20日 18:20 通信衛星JCSAT-110Rの打上げ日程に関するお知らせ スカパーJSAT株式会社 2011年06月20日 18:18 一覧を見る
話題のリリース “国内唯一”元女性暴力団員が一転、更生支援の第二の人生へ踏み出す【追跡スペシャル】 朝日放送テレビ株式会社 2024年09月11日 16:07 美しい「せとうち」を感じる唯一無二のリゾート「シャトレーゼ ガトーキングダム せとうち」が9月22日グランドオープン 株式会社乃村工藝社 2024年09月20日 12:07 <数量限定>世界的シンガーソングライターと商品でもコラボ! 9月20日(金)からの1カ月限定、全国のドン・キホーテ各店とmajicaアプリ内でブルーノ・マーズ限定コラボグッズ販売! (株)PPIH 2024年09月19日 10:00 【東京都調布市 初出店】2024年9月30日(月) 『ドン・キホーテ調布駅前店』オープン! (株)PPIH 2024年09月13日 10:00 あんたも闘るのかい? Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ-」 ×漫画「ケンガンアシュラ」コラボキャンペーン開催のお知らせ イマジニア株式会社 2024年07月18日 10:00 一覧を見る
お知らせ 2024年08月05日 8/13(火) 19:00~20:00 サーバーメンテナンスのお知らせ 2024年08月05日 8/6(火)23:00~メールメンテナンスのお知らせ 2024年05月24日 サーバーメンテナンスのお知らせ |6/10(月)19:00~20:00 2024年04月04日 ゴールデンウィーク期間の営業について 2023年11月17日 年末年始の営業のお知らせ 2023年07月22日 7月23日(日)AM10:00~PM15:00メンテナンス(継続)のお知らせ 2023年07月07日 7月22日(土)AM10:00~PM17:00メンテナンスのお知らせ 2023年05月18日 サーバメンテナンスのお知らせ |6/1(木)20:30~22:30