国際大学学長に現副学長加瀬公夫氏が就任
学校法人国際大学(新潟県南魚沼市)は、2015年7月21日開催の理事会において、加瀬公夫氏(現副学長)を新学長に選任し、10月1日付で就任する。 2012年10月1日以来、学長を務めてきた北岡伸一氏は9月30日付で退任する。 加瀬 公夫新学長の略歴は下記の通り。 ◆加瀬 公夫(かせ...
- 2015年09月30日
- 08:05
- 国際大学
学校法人国際大学(新潟県南魚沼市)は、2015年7月21日開催の理事会において、加瀬公夫氏(現副学長)を新学長に選任し、10月1日付で就任する。 2012年10月1日以来、学長を務めてきた北岡伸一氏は9月30日付で退任する。 加瀬 公夫新学長の略歴は下記の通り。 ◆加瀬 公夫(かせ...
株式会社スヴェンソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:兒玉圭司)は、2015年10月1日付けで代表取締役社長に兒玉義則(こだま よしのり)が就任致しますので、お知らせします。 なお、兒玉圭司は、同日付で代表取締役会長に就任致します。 <新役職名> <氏名> ...
マット・バーニーが2015年9月4日付で就任
ブリティッシュ・カウンシル(所在地:東京都新宿区、駐日代表:ジェフ・ストリーター)は、以下の通り、駐日代表人事を決定しましたのでお知らせします。
― 記 ―
駐日代表 就任(2015年9月4日付)
マット・バーニー(Matt Burney)
[現 ブリティッシュ・カウンシ...
横浜商科大学では、2015年7月11日付で、新学長に小林雅人氏が就任する。来年度開学50周年を迎える同大は、新しいビジネスの形を創出する力を持つ即戦力となる人材を輩出し、さまざまな企業や地域との連携強化を図っていく。 横浜商科大学では、柴田悟一学長の任期満了に伴い、小林雅人氏が新学長に就...
学校法人東京農業大学(理事長:大澤貫寿)が設置する、東京情報大学(千葉市若葉区御成台4-1)学長の任期満了に伴う学長選挙の結果、学校法人東京農業大学常務理事の鈴木昌治(すずきまさはる、64歳)氏が次期学長に選出された。 鈴木昌治氏は、牛久保明邦現学長の任期満了に伴って6月5日に行われた選...
大阪学院大学大学院商学研究科で学んでいる、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーのハイヒール・リンゴこと美村美紀氏に対し、下記のとおり名誉博士の学位を授与する。 大阪学院大学では学問、芸術、文化等の向上に顕著な貢献をした者で、特に表彰することが適当であると認められる者に対し、名誉...
学校法人恵泉女学園は2015年5月25日開催の理事会において、恵泉女学園大学の次期学長に大日向雅美教授(人間社会学部社会園芸学科)を選任した。任期は2016年4月1日~2020年3月31日。 大日向雅美教授は1989年より恵泉女学園大学に勤務し、2013年に人間社会学部社会園芸学科教授に...
学校法人国際大学(新潟県南魚沼市)は、6月1日開催の理事会において、前三井物産株式会社取締役会長の槍田松瑩(うつだ しょうえい)氏を新理事長に選任し、同日付けで就任した。また、2003(平成15)年5月1日以来、理事長を務めてきた小林陽太郎氏は5月31日付けで退任した。 槍田松瑩新理事長...
株式会社リクルートホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:峰岸真澄)は、「リクルートグループ国内主要企業(※1)において、経営の意思決定に関与(執行役員あるいは同等の権限を保有)している女性の比率を『2015年4月までに10%以上』とする」任用目標を掲げ、女性の活躍...
弊社の代表取締役会長に井澤吉幸氏が5月18日付けで就任する予定となりましたので、お知らせいたします。 井澤吉幸氏は、1970年三井物産株式会社入社、ドイツ三井物産有限会社社長等を経て2000年三井物産株式会社取締役、2007年同代表取締役に就任。2009年12月より5年4ヶ月にわたり、株...